Renseignements sur GZS GmbH - Gründungsdienstleistungen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GZS GmbH - Gründungsdienstleistungen
- GZS GmbH - Gründungsdienstleistungen de Solothurn est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 20.01.2020.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.05.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-497.462.777.
- Il y a 22 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: BauAllianz AG, Careny Holding AG, CONFIAM Services SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.01.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.018.558-3
IDE/TVA
CHE-497.462.777
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Firmengründungen sowie Förderung von Entrepreneurships, Organisation und Durchführung von Schulungen, Veranstaltungen, Kommunikationsmassnahmen und Kampagnen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Conz Treuhand AG | Olten | 17.05.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GZS GmbH - Gründungsdienstleistungen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005182893, Registre du commerce Soleure, (241)
GZS GmbH - Gründungsdienstleistungen, in Solothurn, CHE-497.462.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812393). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conz Treuhand AG (CHE-103.939.411), in Olten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004812393, Registre du commerce Soleure, (241)
GZS GmbH - Gründungsdienstleistungen, in Solothurn, CHE-497.462.777, Grabackerstrasse 6, 4502 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2020. 17.01.2020.
Zweck:
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Firmengründungen sowie Förderung von Entrepreneurships, Organisation und Durchführung von Schulungen, Veranstaltungen, Kommunikationsmassnahmen und Kampagnen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 25.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband, nicht im Handelsregister eingetragener Verein (CHE-100.515.150), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Solothurner Handelskammer, nicht im Handelsregister eingetragener Verein (CHE-107.141.582), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heimann, Thomas Ulrich, von Hasliberg, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.