Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Gutzwiller Family Office AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.2012
Radiation du registre du commerce
14.03.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.014.754-2
IDE/TVA
CHE-460.434.232
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Beratung von vermögenden Familien und einzelnen Familienmitgliedern sowie Leistung von Diensten aller Art in den Bereichen Vermögensberatung, Finanz- und Nachlassplanung; ausserdem die Beratung von Unternehmern und ihrem Wirkungskreis in den Bereichen Strategie, Finanzierung und Organisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BOURCART TREUHAND AG | Basel | 31.10.2014 | 13.03.2016 | |
Ernst & Young AG | Basel | 03.10.2012 | 30.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gutzwiller Family Office Ltd in liquidation
- Gutzwiller Family Office SA en liquidation
- Gutzwiller Family Office AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gutzwiller Family Office AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2721147, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gutzwiller Family Office AG in Liquidation, in Basel, CHE-460.434.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797627). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht[Publikation 1.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014;
Publikation 2.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014;
Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014].
Numéro de publication: 1797627, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gutzwiller Family Office AG, in Basel, CHE-460.434.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7019672).
Firma neu:
Gutzwiller Family Office AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Gutzwiller Family Office SA en liquidation) (Gutzwiller Family Office Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.10.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BOURCART TREUHAND AG (CHE-107.877.996), in Basel, Liquidatorin.
Numéro de publication: 7019672, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gutzwiller Family Office AG, in Basel, CH-270.3.014.754-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6874094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürholz, Matthias, von Biberist, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.