Renseignements sur Guenat Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Guenat Holding SA
- Guenat Holding SA avec son siège à Les Breuleux est une Société anonyme du domaine «Exploitation des sociétés de participation». Guenat Holding SA est actif.
- La direction de l’entreprise Guenat Holding SA est composée de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 27.12.2021.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Guenat Holding SA.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Horométrie SA, Moneta Holding SA, Parlinton Immobilière SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dominique Roger Oscar Guenat,
Andrée Germaine Thérèse Guenat-Jobin
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominique Roger Oscar Guenat,
Andrée Germaine Thérèse Guenat-Jobin,
Jeanne Guenat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.10.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Les Breuleux
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-674.3.000.211-3
IDE/TVA
CHE-101.970.114
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition et administration de participations
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 25.11.2005 | 11.07.2016 | |
C.M. Management Services S.A. | Soyhières | 27.04.2005 | 24.11.2005 | |
Vigilis SA | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 26.04.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Guenat Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005369394, Registre du commerce Jura, (670)
Guenat Holding SA, à Les Breuleux, CHE-101.970.114, société anonyme (No. FOSC 168 du 02.09.2019, Publ. 1004707540).
Inscription ou modification de personne(s):
Guenat, Dominique, de Le Noirmont, à Les Bois, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Guenat-Jobin, Andrée Germaine Thérèse, de Le Noirmont, à Les Bois, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Guenat, Jeanne, de Le Noirmont, à Le Noirmont, directrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004707540, Registre du commerce Jura, (670)
Guenat Holding SA, à Les Breuleux, CHE-101.970.114, société anonyme (No. FOSC 45 du 06.03.2017, Publ. 3386209).
Modification des statuts:
26.08.2019.
Nouvelles actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3386209, Registre du commerce Jura, (670)
Guenat Holding SA, à Les Breuleux, CHE-101.970.114, société anonyme (No. FOSC 133 du 12.07.2016, Publ. 2948575).
Inscription ou modification de personne(s):
Guenat, Dominique, de Le Noirmont, à Les Bois, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Le Noirmont, administrateur unique, avec signature individuelle].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.