Renseignements sur Gubser Hauswartungen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gubser Hauswartungen AG
- Gubser Hauswartungen AG a son siège social à Uetikon am See et est actif. Elle opère dans le domaine «Nettoyage de bâtiments».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 22.04.2020.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.597.988.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uetikon am See
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.023.432-4
IDE/TVA
CHE-105.597.988
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Hauswartungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Elmar Birgelen Zollikon, Treuhandbüro | Zollikon | 01.09.2014 | 08.12.2016 | |
Birgelen & Kaufmann Treuhand AG | Zollikon | 23.05.2005 | 31.08.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gubser Hauswartungen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004874899, Registre du commerce Zurich, (20)
Gubser Hauswartungen AG, in Uetikon am See, CHE-105.597.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, S.0, Publ. 3211921).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Stefan, von Uetikon am See, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinwil].
Numéro de publication: 3211921, Registre du commerce Zurich, (20)
Gubser Hauswartungen AG, in Uetikon am See, CHE-105.597.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689593).
Statutenänderung:
28.11.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Hauswartungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Bruno Gubser Hauswartung, in Uetikon am See, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2000, mit Aktiven von CHF 115'632.40 und Passiven von CHF 10'377.70, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 5'254.70 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmar Birgelen Zollikon, Treuhandbüro (CHE-106.515.102), in Zollikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Stefan, von Uetikon am See, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wattwil].
Numéro de publication: 1689593, Registre du commerce Zurich, (20)
Gubser Hauswartungen AG, in Uetikon am See, CHE-105.597.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 21, Publ. 2847480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhofer Treuhand AG, in Uetikon am See, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Stefan, von Uetikon am See, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser, Thomas, von Walenstadt, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmar Birgelen Zollikon, Treuhandbüro (CHE-106.515.102), in Zollikon, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.