Filiales (2)
Renseignements sur gschaffig ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de gschaffig ag
- gschaffig ag est actuellement actif et est dans le secteur Placement de travailleurs intérimaires. Le siège social se trouve à Sarnen.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.12.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce OW est le suivant: CHE-101.078.063.
- Outre l’entreprise gschaffig ag il sont inscrits 18 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Abika AG, ALTERNATIVE ENERGY CONSULTING AG, CODIVA Holding SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.06.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-150.3.002.434-5
IDE/TVA
CHE-101.078.063
Secteur
Placement de travailleurs intérimaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Personal- und Fertigungssektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ettlin Treuhand + Revisions AG | Kerns | 30.08.2011 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
2win GmbH | Hergiswil (NW) | 09.09.2005 | 29.08.2011 | |
4one data processing GmbH | Ennetmoos | <2004 | 08.09.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- cenwis ag
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour gschaffig ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005912478, Registre du commerce Obwald, (140)
gschaffig ag, in Sarnen, CHE-101.078.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698649).
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Erstfeld (CHE-175.489.507)].
Numéro de publication: HR02-1005698649, Registre du commerce Obwald, (140)
gschaffig ag, in Sarnen, CHE-101.078.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallimann, Reto, von Alpnach, in Sachseln, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005423911, Registre du commerce Obwald, (140)
gschaffig ag, in Sarnen, CHE-101.078.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallimann-Burch, Luzia Gertrud, von Alpnach, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Andreas, von Entlebuch, in Wolfenschiessen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Portmann, Irene Ursula, von Engelberg, in Wolfenschiessen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wallimann, Reto, von Alpnach, in Sachseln, mit Einzelprokura [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.