Filiales (22)
Renseignements sur Gruner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gruner AG
- Gruner AG à Basel est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Gruner AG est actif.
- La direction de l’entreprise Gruner AG est composée de 71 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 04.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BS avec l’IDI CHE-138.421.310.
- À la même adresse comme Gruner AG il sont inscrits 9 autres entreprises actives Cela comprend: adlatus Nordwestschweiz, Caris Life Sciences Switzerland Holdings GmbH, Finanzierungsstiftung der Gruner.
Direction (71)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Amanda Della Rocca,
Philipp Christoph Keiser,
Christian Paul Wilhelm Nolte,
Marc Fontolliet,
Fabian Ille
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.09.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.015.741-8
IDE/TVA
CHE-138.421.310
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Ingenieurunternehmung sowie eines Generalplanungs- und Baumanagementbüros für den gesamten Ingenieur- und Planungsbereich inkl. Kostenplanung. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit im In- und Ausland auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern, verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft kann durch Beschlüsse des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen in der Schweiz oder im Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 14.09.2018 | 04.06.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gruner Schweiz AG
- Gruner Generalplanung AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gruner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006121577, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gruner AG, in Basel, CHE-138.421.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2024, Publ. 1006115170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Rocca, Amanda, italienische Staatsangehörige, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006115170, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gruner AG, in Basel, CHE-138.421.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2024, Publ. 1006057318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Rolf, von Triengen, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006057318, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Gruner AG, in Basel, CHE-138.421.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2024, Publ. 1006029066).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Philipp Christoph, von Subingen, in Subingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.