Siège principal
Autre filiales (16)
Renseignements sur Griesser AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Griesser AG
- Griesser AG est active dans le secteur «Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Pratteln.
- La direction se compose de 0 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.10.2013.
- L’entreprise Griesser AG est inscrite sous l’IDI CHE-138.157.975.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.1997
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Pratteln
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.9.000.890-8
IDE/TVA
CHE-138.157.975
CHE-105.929.211 TVA
Secteur
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vermarktung von Sonnen- und Wetterschutzanlagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen verwandten Branchen engagieren, gleichartige, verwandte oder andere Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich daran beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Griesser Inc
- Griesser Ltd
- Griesser SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Griesser AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1130935, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Griesser AG, in Pratteln, CH-280.9.000.890-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2008, S. 4, Publ. 4491530).
mit Hauptsitz in:
Aadorf (HR TG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazenauer, Paul, von St. Gallen, in Wohlen AG, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4491530, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Griesser AG, in Pratteln, CH-280.9.000.890-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 5, Publ. 4200916).
mit Hauptsitz in:
Aadorf (HR TG).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung: 06.06.1997].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässle, Walter, von Lütisburg, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Ulrich, von Wolfhalden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinder, Urs, von Wilen bei Wil, in Bronschhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kern, Willi, von Rehetobel, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Rolf, von Schneisingen, in Henau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchmann, Hans Jörg, von Egg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gloor, Adolf, von Oberkulm, in Tägerwilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Honegger, Bernhard, von Dürnten, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kathriner, Reinhard, von Sarnen, in Kirchberg SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schüller, Eduard, von Winterthur, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strasser, Heinz, von Wahlern, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wanner, Hans, von Schleitheim und Zofingen, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neff, Rudolf, von Appenzell, in Mosnang, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jacob, Daniel, von Wolfhalden, in Aadorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
La Pietra, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schüpbach, Peter, von Landiswil, in Oberstammheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grisolia, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Russo, Gaetano, italienischer Staatsangehöriger, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Späni, Martin, von Einsiedeln, in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Martin, von Winterthur, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Edgar, von Hinwil, in Moudon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Küttel, Manfred, von Gersau, in Balterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perotto, Matthias, von Glarus, in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thoma, Nicole, von Zürich und Amden, in Räterschen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wasescha, Anton, von Savognin, in Nebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4200916, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Griesser AG, in Pratteln, CH-280.9.000.890-8, Herstellung und Vermarktung von Sonnen- und Wetterschutzanlagen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 4, Publ. 3889918).
mit Hauptsitz in:
Aadorf (HR TG).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Alex, von Ermatingen, in Amlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Manfred, von Gersau, in Balterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perotto, Matthias, von Glarus, in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur];
Thoma, Nicole, von Zürich und Amden, in Räterschen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wasescha, Anton, von Savognin, in Nebikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sursee].