Renseignements sur Green Plus GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Green Plus GmbH
- Green Plus GmbH à Erlen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Fabrication de substances pharmaceutiques». Green Plus GmbH est actif.
- Green Plus GmbH a été fondée le 03.10.2013.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.03.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-144.646.165.
- 2 marques ou demandes de marques ont été enregistrées par l'entreprise Green Plus GmbH.
- À la même adresse il existe 13 autres entreprises actives. Cela comprend: A. Manser Hoch- und Tiefbau GmbH, A. Manser Immobilien GmbH, COR management systeme GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.10.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Erlen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.027.664-8
IDE/TVA
CHE-144.646.165
Secteur
Fabrication de substances pharmaceutiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Vertrieb und Handel mit Produkten aller Art, insbesondere von Verbandsstoffen, chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Artikeln der Hygiene und Kosmetik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Quick Aid | - | demande en cours | 02415/2024 |
27.03.2015 | actif | 60231/2014 |
Dernières notifications FOSC pour Green Plus GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004855571, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Green Plus GmbH, in Erlen, CHE-144.646.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004677072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rock Capital Holding GmbH (CHE-441.560.356), in Romanshorn, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capital Source Holding GmbH (CHE-400.816.475), in Kreuzlingen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004677072, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Green Plus GmbH, in Erlen, CHE-144.646.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Thomas, von Amden, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Iwan Sergey Raphael, von Beckenried, in Erlen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004460436, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Green Plus GmbH, in Erlen, CHE-144.646.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910895).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capital Source Holding GmbH (CHE-400.816.475), in Kreuzlingen, Gesellschafterin, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rock Capital Holding GmbH (CHE-441.560.356), in Romanshorn, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.