Renseignements sur Green Brothers Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Green Brothers Holding SA
- Green Brothers Holding SA a son siège social à Lutry et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction de l’entreprise Green Brothers Holding SA est composée de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.06.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-491.487.589.
- Entreprises avec la même adresse: Cannatech SA, GB RETAIL SA, GBS Agriculture SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.01.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lutry
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.188.571-6
IDE/TVA
CHE-491.487.589
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'acquisition, la vente et l'administration de participations à toutes entreprises commerciales, financières, immobilières et industrielles (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Lausanne | 28.06.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Green Brothers Holding SA
Numéro de publication: HR02-1006064149, Registre du commerce Vaud, (550)
Green Brothers Holding SA, à Lutry, CHE-491.487.589 (FOSC du 04.07.2022, p. 0/1005511674). Dybwad Per Heiberg n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La signature de Porta Arnaud est radiée. Gisiger Eric, qui n'est plus vice-président, est nommé président et signe désormais individuellement. Porta Herminien est maintenant à Soleuvre (Luxembourg).
Numéro de publication: HR02-1005511674, Registre du commerce Vaud, (550)
Green Brothers Holding SA, à Lutry, CHE-491.487.589 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226392). Dybwad Per Heiberg, de Norvège, à Val de Bagnes, président, avec signature collective à deux, et Gisiger Eric, de Zürich, à Zumikon, vice-président, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR02-1005506816, Registre du commerce Vaud, (550)
Green Brothers Holding SA, à Lutry, CHE-491.487.589 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226392). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.