Renseignements sur GOPE Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GOPE Holding AG
- GOPE Holding AG avec son siège à St. Stephan est actif. GOPE Holding AG est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- GOPE Holding AG a été fondée le 07.09.1999.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.05.2017.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise GOPE Holding AG est le suivant : CHE-101.119.101.
- HWR AG, VROGO Holding AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.09.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Stephan
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.013.774-6
IDE/TVA
CHE-101.119.101
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmungen des In- und Auslandes, die Finanzierung von Unternehmungen des In- und Auslandes sowie den Erwerb von Lizenzen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPB Infra AG | Köniz | <2004 | 09.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GOPE Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3537977, Registre du commerce Berne, (36)
GOPE Holding AG, in St. Stephan, CHE-101.119.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, Publ. 5487918).
Domizil neu:
Moos 1, 3772 St. Stephan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Peter, von Saanen, in Zweisimmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Kurt Dr., von Trub, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beetschen, Gottfried, von Lenk, in St. Stephan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5487918, Registre du commerce Berne, (36)
GOPE Holding AG, in St. Stephan, CH-092.3.013.774-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.1999, S. 6386).
Statutenänderung:
12.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmungen des In- und Auslandes, die Finanzierung von Unternehmungen des In- und Auslandes sowie den Erwerb von Lizenzen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: 1'000 Namenaktien Serie A zu nom. je CHF 100.-- und 200 Namenaktien Serie B zu nom. je CHF 1'000.-- der Holzwerk Rieder AG (Bois Rieder SA), in St. Stephan, zum Preis von höchstens CHF 2'500'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPB Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
GOPE Holding AG, in S t . S t e p h a n, Moos, 3772 St. Stephan, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.1999.
Zweck:
Beteiligung an Unternehmungen des In- und Auslandes, Finanzierung von Unternehmungen des In- und Auslandes sowie Erwerb von Lizenzen aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100 000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100 000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: 1000 Namenaktien Serie A zu nom. je CHF 100 und 200 Namenaktien Serie B zu nom. je CHF 1000 der Holzwerk Rieder AG (Bois Rieder SA), in St. Stephan, zum Preis von höchstens CHF 2 500 000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Blum, Peter, von Saanen, in Zweisimmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Beetschen, Gottfried, von Lenk, in St. Stephan, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer, Kurt Dr., von Trub, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPB Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.