Renseignements sur Goldrichtig GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Goldrichtig GmbH
- Goldrichtig GmbH a son siège social à Uetendorf et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication des bijoux et des produits similaires».
- Goldrichtig GmbH a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 14.01.2010. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-110.554.022.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.03.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Uetendorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.4.016.446-7
IDE/TVA
CHE-110.554.022
Secteur
Fabrication des bijoux et des produits similaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Goldschmiedeateliers. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Goldrichtig GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5441154, Registre du commerce Berne, (36)
Goldrichtig GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.016.446-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 5, Publ. 3840572). [Die Bemerkung über die Streichung des Liberierungsgrades wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Streichung der Angabe des Liberierungsgrades des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 3840572, Registre du commerce Berne, (36)
Goldrichtig GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.016.446-7, Betrieb eines Goldschmiedeateliers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2004, S. 4, Publ. 2157890).
Statutenänderung:
7.03.2007. Streichung der Angabe des Liberierungsgrades des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard-Aebersold, Doris, von Sumiswald, in Steffisburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Daniel, von Sumiswald, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 2157890, Registre du commerce Berne, (36)
Goldrichtig GmbH, in Uetendorf, Hohlengasse 2, 3661 Uetendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2004.
Zweck:
Betrieb eines Goldschmiedeateliers. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Einladungen und Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Reinhard, Daniel, von Sumiswald, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Reinhard-Aebersold, Doris, von Sumiswald, in Steffisburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.