Renseignements sur Goldmühle GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Goldmühle GmbH
- Goldmühle GmbH a son siège social à Altstätten SG et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires».
- La direction de l’entreprise Goldmühle GmbH est composée de une personne.
- Le 17.06.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Goldmühle GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-449.182.111.
- Toutes les informations sur les 2 marques déposées par l'entreprise Goldmühle GmbH.
- Outre l’entreprise Goldmühle GmbH il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Beautyloft Kristina Radosavljevic, DAIVELLI GMBH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.08.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Altstätten
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.076.188-6
IDE/TVA
CHE-449.182.111
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion und Handel mit Genussölen und Bioprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
17.11.2020 | actif | 16004/2020 | |
Goldmühle | 26.06.2015 | actif | 54824/2015 |
Dernières notifications FOSC pour Goldmühle GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004912743, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Goldmühle GmbH, in Altstätten, CHE-449.182.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romer, Martin, von Benken SG, in Altstätten SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blazinschek, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Marbach SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004649204, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Goldmühle GmbH, in Rebstein, CHE-449.182.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, S.0, Publ. 4283959).
Statutenänderung:
20.03.2019.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Heidenerstrasse 3, 9450 Altstätten SG.
Numéro de publication: 4283959, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Goldmühle GmbH, in Rebstein, CHE-449.182.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3111215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Urs, von Flums, in Rebstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blazinschek, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Marbach SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rebstein, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Romer, Martin, von Benken SG, in Altstätten SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.