Renseignements sur Gmeiner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gmeiner AG
- Gmeiner AG est active dans le secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Haag (Rheintal).
- La direction de l’entreprise Gmeiner AG est composée de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 19.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Gmeiner AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.01.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sennwald
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.026.320-5
IDE/TVA
CHE-103.676.128
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von Bauabdichtungen jeglicher Art im Hoch- und Tiefbaugewerbe sowie Ausführung anderer Arbeiten der Baubranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wälti Treuhand und Revisionen AG in Liquidation | Bad Ragaz | 06.10.2005 | 24.06.2009 | |
RevisionsPartner AG | Mels | <2004 | 05.10.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gmeiner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006133520, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gmeiner AG, in Sennwald, CHE-103.676.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmeiner-Hofer, Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmeiner, Garry, von Sennwald, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004527994, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gmeiner AG, in Sennwald, CHE-103.676.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmeiner-Hofer, Monika, von Kottwil und Diemerswil, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmeiner-Hofer, Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7163500, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gmeiner AG, in Sennwald, CH-320.3.026.320-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 22, Publ. 5089488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmeiner-Hofer, Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gmeiner-Hofer, Ferdinand, in Grabs, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gmeiner-Hofer, Monika, von Kottwil und Diemerswil, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gmeiner-Hofer, Monika, von Kottwil, in Grabs];
Gmeiner, Garry, von Sennwald, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.