Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Expertinum AG
Wehntalerstrasse 54
8157 Dielsdorf
Renseignements sur GKL-Biotec AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.01.2008
Radiation du registre du commerce
24.06.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dielsdorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.031.958-8
IDE/TVA
CHE-114.049.993
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, auch biotechnologische Entwicklungen, Herstellung und Vertrieb von: kosmetischen und pharmazeutischen Wirkstoffen, Wirkstoffe für die Nahrungsergänzung und diätetische bilanzierte Nahrungsergänzungen, ferner für diese Bereiche Entwicklung von Fertigprodukten sowie deren Herstellung und Vertrieb. Lizenznahme und Lizenzvergabe und die Verwertung von Lizenzen sowie lizenzgleichen Rechten wie Markenzeichen und Produktmarken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mathis Treuhand AG | Zürich | 01.02.2008 | 18.12.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GKL-Biotec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005226927, Registre du commerce Zurich, (20)
GKL-Biotec AG, in Dielsdorf, CHE-114.049.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222609).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die GKL Finanz AG (neu:
GKL-Biotec AG), in Neerach (neu: Dielsdorf) (CHE-114.760.603), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005222609, Registre du commerce Zurich, (20)
GKL-Biotec AG, in Dielsdorf, CHE-114.049.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455375).
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: HR02-1004455375, Registre du commerce Zurich, (20)
GKL-Biotec AG, in Dielsdorf, CHE-114.049.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2017, Publ. 3829919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klett-Loch, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in La Escala/Punta (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klett-Loch, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].