Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.05.1991
Radiation du registre du commerce
11.02.2011
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.000.039-6
IDE/TVA
CHE-102.595.734
Secteur
Intermédiaires commerciaux dans divers domaines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermittlung von Tätigkeiten im Bereich der gewerblichen und industriellen Produktion und im Bereich des Handels im europäischen Wirtschaftsraum, speziell Austausch handwerklich bearbeiteter Materialien im Bausektor (Metall, Steine, Holz und Glas); führt geeignete Büro- und Gewerbebauten, Hotels, Verkaufsräumlichkeiten oder ähnliche Objekte; sucht ferner ihren Zweck zu erreichen durch Beteiligungen an bestehenden Unternehmungen und deren gegenseitige Förderung durch Austausch ihrer technischen und geschäftlichen Erfahrungen, durch Abschluss von Joint Venture-Verträgen oder durch Uebernahme von Franchise-Vereinbarungen und dergl.; kann sich an Immobilienfirmen beteiligen, Immobilien erwerben oder veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6029758, Registre du commerce Zurich, (20)
GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch in Liquidation, in Zürich, CH-020.5.000.039-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 26, Publ. 5671390). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 21.10. 2010 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: 5671390, Registre du commerce Zurich, (20)
GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch, in Zürich, CH-020.5.000.039-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 16.01.1992, S. 197).
Firma neu:
GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Johannes, von Zürich, in Herrliberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerv, Jan, von Bonstetten, in Bonstetten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cincera, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Heinz, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Dr. Hans Peter, von Lungern und Horw, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berli, Max, von Ottenbach, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samanek, Petr, tschechoslowakischer Staatsangehöriger, in Prag (CSFR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweikert, Friedrich, von Biel BE, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Urs, von Wetzikon ZH, in Frenkendorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Grisons, (350)
GHIE Genossenschaft für Handel, Industrie und Erfahrungsaustausch, in Chur (SHAB Nr.103 vom 31.5.1991, S.2357). Diese Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr.9 vom 16.1.1992, S.197) im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.