Renseignements sur Ghelma AG SKISAB
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ghelma AG SKISAB
- Ghelma AG SKISAB est une Société anonyme basée à Schattenhalb. Ghelma AG SKISAB appartient au secteur «Extraction de pierre et sol» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 10.10.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-106.698.215.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Corinne Marusik-von Allmen,
Michael Kiser,
Mathias Ghelma,
Dominik Ghelma,
Sandro Ghelma-Linder
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schattenhalb
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.006.115-1
IDE/TVA
CHE-106.698.215
Secteur
Extraction de pierre et sol
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Abbau, Aufbereitung und Verkauf von Stein, Kies, Sand und Beton.ÍDie Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ghelma AG Skisab
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ghelma AG SKISAB
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005856576, Registre du commerce Berne, (36)
Ghelma AG SKISAB, in Schattenhalb, CHE-106.698.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167935).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marusik-von Allmen, Corinne, von Lauterbrunnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Allmen, Corinne].
Numéro de publication: HR02-1005167935, Registre du commerce Berne, (36)
Ghelma AG SKISAB, in Schattenhalb, CHE-106.698.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130584).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Michael, von Sarnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Allmen, Corinne, von Lauterbrunnen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005130584, Registre du commerce Berne, (36)
Ghelma AG SKISAB, in Schattenhalb, CHE-106.698.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, S.0, Publ. 2304367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Peter, von Guttannen, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghelma, Dominik, von Meiringen, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghelma, Sandro, von Meiringen, in Meiringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghelma, Mathias, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.