Renseignements sur GFP mediconsul GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GFP mediconsul GmbH
- GFP mediconsul GmbH à Kirchberg BE est une Société à responsabilité limitée du domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite». GFP mediconsul GmbH est actif.
- L’entreprise a été fondée le 16.04.1992.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.07.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-103.576.001.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: GFP consulting AG, GFSA Insurance AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.04.1992
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.4.003.409-8
IDE/TVA
CHE-103.576.001
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art, Risk-Management und Versicherungsberatung. Sie kann gleichartigen Unternehmungen die Infrastruktur gegen Entgelt zur Verfügung stellen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Leuthard + Suter GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GFP mediconsul GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005805047, Registre du commerce Berne, (36)
GFP mediconsul GmbH, in Kirchberg (BE), CHE-103.576.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Roman, von Würenlingen, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3319667, Registre du commerce Berne, (36)
GFP mediconsul GmbH, in Kirchberg (BE), CHE-103.576.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, Publ. 5951046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthard, Stephan, von Merenschwand, in Oberwil b. Zug (Zug), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Andres, von Würenlingen, in Sugiez (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kirchberg BE, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5951046, Registre du commerce Berne, (36)
GFP mediconsul GmbH, in Kirchberg BE, CH-053.4.003.409-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 4, Publ. 5926644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthard, Stephan, von Merenschwand, in Oberwil bei Zug (Zug), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Suter, Andres, von Würenlingen, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.