Renseignements sur Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG
- Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG avec son siège à Lyss est une Société anonyme du domaine «Bâtiments général». Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG est actif.
- Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG a 4 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 08.07.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG est inscrite sous l’IDI CHE-100.700.701.
- À la même adresse il existe 14 autres entreprises actives. Cela comprend: Beraplan AG für integrale Gebäudetechnik, Bigla Management AG, Bösch & Co..
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marlies Biedermann,
Peter Löffel,
Jürg Räber,
Stephan Schindler
les plus récents personnes habilitée à signer
Marlies Biedermann,
Peter Löffel,
Jürg Räber,
Stephan Schindler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.003.016-7
IDE/TVA
CHE-100.700.701
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bau und Betrieb eines Gewerbe- und Bürozentrums sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Teile des Gewerbe- und Bürozentrums vermieten oder als Stockwerkeinheiten veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
COT Treuhand AG | Lyss | 02.12.2003 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gewerbe- und Gründerzentrum Lyss AG
- Gewerbe- und Gründerhaus Grien Lyss AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005516097, Registre du commerce Berne, (36)
Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG, in Lyss, CHE-100.700.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S.4, Publ. 5667470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Erwin, von Jens, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Marlies, von Jens, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: 5667470, Registre du commerce Berne, (36)
Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG, in Lyss, CH-073.3.003.016-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 02.12.2003, S. 3, Publ. 2008472).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löffel, Peter, von Worben, in Lyss, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher:in Worben];
Biedermann, Erwin, von Jens, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:in Busswil bei Büren];
Räber, Jürg, von Beromünster, in Orpund, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:von Gunzwil, in Biel BE];
Schindler, Stephan, von Röthenbach im Emmental, in Twann-Tüscherz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:in Lyss].
Numéro de publication: 2008472, Registre du commerce Berne, (36)
Gewerbe- und Gründerzentrum Grien Lyss AG, in Lyss, Bau und Betrieb eines Gewerbe- und Bürozentrums usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 21.01.2003, S. 3, Publ. 821596).
Domizil neu:
Werkstrasse 36, 3250 Lyss.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
COT Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.