Renseignements sur GEPESA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GEPESA AG
- GEPESA AG est une Société anonyme basée à Brig. GEPESA AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 20.03.2008.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.01.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI GEPESA AG.
- Il y a 8 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: braintec AG, braintec financial AG, Dreamcodes GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brig-Glis
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.013.326-1
IDE/TVA
CHE-114.139.521
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf und Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Steiner und Partner Treuhand AG | Brig-Glis | 28.01.2011 | 12.03.2014 | |
Schwestermann & Michel Treuhand AG | Fiesch | 28.03.2008 | 27.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GEPESA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005652161, Registre du commerce Valais, (600)
GEPESA AG, in Brig-Glis, CHE-114.139.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005127601).
Domizil neu:
c/o TRS AG, Saflischstrasse 4, 3900 Brig.
Numéro de publication: HR02-1005127601, Registre du commerce Valais, (600)
GEPESA AG, in Brig-Glis, CHE-114.139.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, S.0, Publ. 1396227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zen-Ruffinen, Gilbert Roland, von Leuk, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zen-Ruffinen, Sascha, von Leuk, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brig (Brig-Glis), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zen-Ruffinen, Petra, von Leuk, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zen-Ruffinen Falkiner, Petra, in Thalwil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1396227, Registre du commerce Valais, (600)
GEPESA AG, in Naters, CHE-114.139.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 18, Publ. 6007374).
Statutenänderung:
07.03.2014.
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
c/o Steiner und Pfaffen Treuhand AG, Oberer Saltinadamm 4, 3902 Glis. Gemäss Erklärung vom 07.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zen-Ruffinen-Fuchs, Erika, von Leuk, in Naters, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CH-600.3.001.758-5), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zen-Ruffinen, Gilbert Roland, von Leuk, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zen-Ruffinen, Gilbert, Präsident mit Einzelunterschrift];
Zen-Ruffinen Falkiner, Petra, von Leuk, in Thalwil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vancouver (CA), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zen-Ruffinen, Sascha, von Leuk, in Brig-Glis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.