Renseignements sur Genossenschaft Verlag MediArbon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Verlag MediArbon
- Genossenschaft Verlag MediArbon a son siège social à Arbon et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Exploiter d'un édition (analogue/digitale)».
- La direction se compose de 5 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 17.10.2023.
- Genossenschaft Verlag MediArbon est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-105.105.457.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Andreas Ernst Angehrn,
Tobias Singer,
Bernhard Paul Müggler,
Kim Berenice Geser,
Vera Tettamanti
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Ernst Angehrn,
Tobias Singer,
Bernhard Paul Müggler,
Kim Berenice Geser,
Vera Tettamanti
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.04.1999
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Arbon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.5.012.605-1
IDE/TVA
CHE-105.105.457
Secteur
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Kommunikationszentrums sowie Produktion und Vertrieb einer Wochenzeitung für Arbon und Umgebung in gemeinsamer Selbsthilfe.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rother & Partner Revisions GmbH | Arbon | 27.03.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rother & Partner Treuhand AG | Arbon | 07.11.2014 | 26.03.2020 | |
Rehtor AG in Liquidation | Speicher | 07.04.2014 | 06.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Verlag MediArbon
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Verlag MediArbon
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005862663, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Verlag MediArbon, in Arbon, CHE-105.105.457, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005627199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Theodor, von Kilchberg (ZH), in Egnach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Lukas, von Rebstein, in Arbon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Tobias, von Salenstein, in Arbon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Andreas, von Muolen, in Roggwil TG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Bernhard Paul, von Fischingen, in Steinach, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005627199, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Verlag MediArbon, in Arbon, CHE-105.105.457, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daepp, Ulrich, genannt Ueli, von Oppligen, in Arbon, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Haag, Peter, von Sulgen, in Roggwil TG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geser, Kim Berenice, von Waldkirch, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Tettamanti, Vera, von Cazis, in Horn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004861619, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Verlag MediArbon, in Arbon, CHE-105.105.457, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3718159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZP Rother Zeberli Partner Treuhand AG (CHE-109.362.757), in Arbon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rother & Partner Revisions GmbH (CHE-452.332.049), in Arbon, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.