Renseignements sur Genossenschaft Solidarität
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Solidarität
- Genossenschaft Solidarität avec son siège à Langenthal est actif. Genossenschaft Solidarität est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- La direction se compose de 7 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 17.08.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.373.537.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Adrian Studiger,
Tamara Manuela Jost-Morandi,
Thomas Eggler,
Andreas Stuker,
Manuel Moser
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Eggler,
Manuel Moser,
Dr. Andreas Kohli,
Dr. Kurt Bachmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.2005
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Langenthal
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.017.346-0
IDE/TVA
CHE-112.373.537
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die Beschäftigung und Integration von unterstützungsbedürftigen und beeinträchtigten Menschen. Sie plant, finanziert und betreibt entsprechende gemeinnützige Einrichtungen. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Interrevi AG | Langenthal | 22.08.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Bern | 08.11.2013 | 21.08.2019 | |
accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal | 22.12.2009 | 07.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Solidarität
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818255, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Solidarität, in Langenthal, CHE-112.373.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731273).
Statutenänderung:
31.05.2023.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Beschäftigung und Integration von unterstützungsbedürftigen und beeinträchtigten Menschen. Sie plant, finanziert und betreibt entsprechende gemeinnützige Einrichtungen. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Roland, von Schafisheim, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studiger, Adrian Josef, von Schwyz, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005731273, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Solidarität, in Langenthal, CHE-112.373.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balli-Straub, Dorette, von Roggwil (BE), Suhr, Aarau und Buchholterberg, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Tamara, von Alchenstorf und Onsernone, in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005318936, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Solidarität, in Langenthal, CHE-112.373.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Kathrin, von Ochlenberg, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruf, Charlotte, von Murgenthal, in Herzogenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Kurt, von Bottenwil, in Langenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohli, Andreas, von Rüschegg, in Aarwangen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Manuel, von Zäziwil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balli-Straub, Dorette, von Roggwil (BE), Suhr, Aarau und Buchholterberg, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richner, Roland, von Schafisheim, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.