Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Stieger Ernst
Looweg 2
9463 Oberriet SG
Renseignements sur Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.02.1974
Radiation du registre du commerce
17.09.2014
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Oberriet (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.5.014.023-2
IDE/TVA
CHE-103.971.627
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung und Betrieb von Schwimm- und Sportanlagen in Oberriet
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1719397, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet, in Oberriet SG, CHE-103.971.627, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, Publ. 6213102). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.09.2011 aufgelöst. Aktiven und Passiven der Genossenschaft sind gemäss Vertrag mit der Politischen Gemeinde Oberriet vom 15.06.2013 im Sinne von Art. 915 OR unter Garantie des Kantons St. Gallen an die Politische Gemeinde Oberriet übergegangen. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6213102, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet, in Oberriet SG, CH-320.5.014.023-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 12, Publ. 5247152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walt, Werner, von Eichberg, in Eichberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5247152, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet, in Oberriet SG, CH-320.5.014.023-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2000, S. 7087).
Domizil neu:
c/o Stieger Ernst, Looweg 2, 9463 Oberriet SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrsche, Harald, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Werner, von Wildberg, in Oberriet SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Dieter, von Wohlen bei Bern, in Oberriet SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Städler, Tina, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Markus, von Altstätten, in Eichberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Ernst, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Walt, Werner, von Eichberg, in Eichberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Roman, von Berneck und Altdorf, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchel, Thomas, von Rüthi SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Adolf, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Mirjam, von Mümliswil-Ramiswil und Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zäch, Corina, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.