Renseignements sur Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist
- Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Basel.
- L’organisation a été fondée en 29.11.1914 et a 8 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 14.09.2021.
- Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist est inscrite dans le canton BS sous l’IDI CHE-101.407.592.
Direction (8)
les plus récents membres de l'administration
Thomas Gratwohl,
Christina Fräulin,
Ruth Meyer,
Philippe Merz,
Markus Robert Thüring
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Karolina Herrlich,
Thomas Gratwohl,
Christina Fräulin,
Ruth Meyer,
Philippe Merz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.11.1914
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.5.000.123-6
IDE/TVA
CHE-101.407.592
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung des Pfarreilebens der römisch-katholischen Pfarrei Heiliggeist in Basel und die Unterstützung von sozialen Werken. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Genossenschaft kann Zuwendungen und Beiträge an die von ihr unterstützten Personen oder Werke ausrichten. Sie kann hierfür ihren Ertrag, ihr Kapital sowie freiwillige Zuwendungen der Genossenschafter oder Dritter verwenden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BMF ProConsulting AG | Basel | 04.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Genossenschaft der Pfarrgemeinde Heiliggeist
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005290851, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist, in Basel, CHE-101.407.592, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Pascal, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagist, Werner, von Basel, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrlich, Karolina, italienische Staatsangehörige, in Therwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3739121, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist, in Basel, CHE-101.407.592, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koya, Brigitta, von Oberwil (BL), in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwager Frey, Eveline, von Steffisburg, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribi, Sonja, von Ermatingen, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gratwohl, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagist, Werner, von Basel, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BMF ProConsulting AG (CHE-104.127.516), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BMF ProConsulting AG (CH-270.3.011.984-6)].
Numéro de publication: 3195521, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Genossenschaft der Pfarrgemeinde Heiliggeist, in Basel, CHE-101.407.592, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, Publ. 1119025).
Statutenänderung:
25.05.2016.
Firma neu:
Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung des Pfarreilebens der römisch-katholischen Pfarrei Heiliggeist in Basel und die Unterstützung von sozialen Werken. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Genossenschaft kann Zuwendungen und Beiträge an die von ihr unterstützten Personen oder Werke ausrichten. Sie kann hierfür ihren Ertrag, ihr Kapital sowie freiwillige Zuwendungen der Genossenschafter oder Dritter verwenden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker Leu, Pia, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vocke, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fräulin, Christina, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ruth, von Eschenbach LU, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribi, Sonja, von Ermatingen, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.