Adresse
c/o E. und F. Buchwalder
Spitzenbühl
4253 Liesberg
Renseignements sur Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl
- Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl avec son siège à Liesberg est actif. Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl est active dans le domaine «Production des comestibles».
- La direction de l’organisation Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl est composée de 6 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.12.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-166.771.666.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Florian Buchwalder,
Joël Peguiron,
Daniel Fringeli,
Evelyn Buchwalder,
Gabriel Roman Ifrid
les plus récents personnes habilitée à signer
Florian Buchwalder,
Joël Peguiron,
Daniel Fringeli,
Evelyn Buchwalder,
Gabriel Roman Ifrid
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.05.2013
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Liesberg
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.5.016.882-0
IDE/TVA
CHE-166.771.666
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl ist ein Zusammenschluss von ProduzentInnen und KonsumentInnen und hat das primäre Ziel, durch Produktion und Verteilung ihre Mitglieder und KundInnen mit Produkten aus der Milchverarbeitung zu versorgen. Des Weiteren hat die Genossenschaft die Möglichkeit, weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse zu produzieren und damit Handel zu betreiben. Sie erreicht dieses Ziel durch eine möglichst umfassende Wahrnehmung der Wünsche der KonsumentInnen einerseits und der Produktionsmöglichkeiten andererseits. Ziel ist eine möglichst naturnahe Produktion.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005061243, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl, in Liesberg, CHE-166.771.666, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858977).
Statutenänderung:
01.04.2020.
Anteilscheine neu:
CHF 250.00 [bisher: CHF 750.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönthal, Christpoph, von Gurzelen, in Liesberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Ernst, von Stäfa, in Laufen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neyerlin, Niklaus, von Wahlen, in Wahlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rabaglio, Guido, von Lugano, in Röschenz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchwalder, Florian, von Kleinlützel, in Liesberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peguiron, Joël, von Cuarny, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004858977, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl, in Liesberg, CHE-166.771.666, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4249225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaugler, Katharina, genannt Kathrin, von Ziefen, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Nadine, von Wisen (SO), in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Ernst, von Stäfa, in Laufen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchwalder, Evelyn, von Nürensdorf, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fringeli, Daniel Rudolf, von Bärschwil, in Laufen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ifrid, Gabriel, von Laufen, in Rodersdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4249225, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Genossenschaft Bergkäserei Spitzenbühl, in Liesberg, CHE-166.771.666, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2860351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Peter, von Allschwil, in Muttenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Rebecca, von Zürich, in Laufen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönthal, Christpoph, von Gurzelen, in Liesberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neyerlin, Niklaus, von Wahlen, in Wahlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rabaglio, Guido, von Lugano, in Röschenz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.