Renseignements sur Gasthaus Alpenrose AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gasthaus Alpenrose AG
- Gasthaus Alpenrose AG a son siège social à Wasserauen, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- Gasthaus Alpenrose AG a été fondée le 06.03.2015.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 06.05.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-264.504.528.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.03.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schwende-Rüte
Registre du commerce
AI
Numéro au registre du commerce
CH-310.3.002.617-8
IDE/TVA
CHE-264.504.528
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants sowie eines Hotels. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gasthaus Alpenrose AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005467496, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Gasthaus Alpenrose AG, in Schwende, CHE-264.504.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899728).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Sandra, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende-Rüte), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wasserauen (Schwende)];
Wild, Markus Bruno, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wasserauen (Schwende)].
Numéro de publication: HR02-1004899728, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Gasthaus Alpenrose AG, in Schwende, CHE-264.504.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, S.0, Publ. 2036309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Josef Walter, von Appenzell, in Weissbad (Schwende), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyss-Brändle, Monika Maria, von Appenzell, in Weissbad (Schwende), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Sandra, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelprokura];
Wild, Markus Bruno, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 2036309, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Gasthaus Alpenrose AG, in Schwende, CHE-264.504.528, Schwendetalstrasse 97, 9057 Wasserauen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants sowie eines Hotels. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Josef Wyss, in Schwende (CHE-101.272.406), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 02.03.2015 und Inventar per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 758'368.24 und Passiven von CHF 546'337.54, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 112'030.70 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch brieflich, durch Telefax, E-Mail oder andere geeignete Kommunikationsmittel erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.03.2015 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wyss, Josef Walter, von Appenzell, in Weissbad (Schwende), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wyss-Brändle, Monika Maria, von Appenzell, in Weissbad (Schwende), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wild, Sandra, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelprokura;
Wild, Markus Bruno, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.