Adresse
c/o Dr. A.M. Rickenbach
Schlossbergstrasse 22
8702 Zollikon
Renseignements sur Gallus - Investment AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gallus - Investment AG
- Gallus - Investment AG est une Société anonyme basée à Zollikon. Gallus - Investment AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Gallus - Investment AG est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.06.2008. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-102.571.886.
- Entreprises avec la même adresse: advr AG, Am Brunnenbächli Immobilien AG, Birken-Investment AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Andreas M. Rickenbach sen.,
Dr. Matthias W. Rickenbach sen.
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Andreas M. Rickenbach sen.,
Dr. Matthias W. Rickenbach sen.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.1925
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zollikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.909.800-0
IDE/TVA
CHE-102.571.886
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kapitalanlagen, insbesondere mit Wertschriften und Beteiligungen sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften aller Art; kann auch Aufbau und Verwaltung von anderen Vermögensanlagen tätigen, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Schutzrechte aller Art erwerben und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG | Salenstein | 09.06.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Walter Dünki | Rapperswil-Jona | <2004 | 08.06.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gallus - Investment AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4512170, Registre du commerce Zurich, (20)
Gallus - Investment AG, in Zollikon, CH-020.3.909.800-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2004, S. 20, Publ. 2526390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Walter Dünki, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG (CH-440.3.001.804-9), in Salenstein, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2526390, Registre du commerce Zurich, (20)
Gallus - Investment AG, in Zollikon, CH-020.3.909.800-0, Kapitalanlagen, insbesondere mit Wertschriften und Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.1996, S. 7528).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Dr. Andreas M., von Zeglingen und Zollikon, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Rickenbach, Dr. Matthias, von Zollikon und Zeglingen, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zurich, (20)
Gallus - Investment AG, in Zollikon, Kapitalanlagen, insbesondere mit Wertschriften und Beteiligungen sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.222 vom 14.11.1996, S.7003).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhandbüro Walter Dünki, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: Treuhandbüro Walter Dünki, in Birmensdorf ZH).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.