Renseignements sur Galerie Moenius AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Galerie Moenius AG
- Galerie Moenius AG est une Société anonyme basée à Muri b. Bern. Galerie Moenius AG appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 23.06.2016 et a 2 personnes à la direction.
- Le 26.05.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Galerie Moenius AG est inscrite sous l’IDI CHE-379.851.270.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muri bei Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.067.435-7
IDE/TVA
CHE-379.851.270
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel, Versteigerung, Vermittlung von Kunst- und Antiquitäten sowie deren Begutachtung und Restauration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Galerie Moenius AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005754523, Registre du commerce Berne, (36)
Galerie Moenius AG, in Muri bei Bern, CHE-379.851.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916047).
Domizil neu:
Belpstrasse 6, 3074 Muri b. Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Michèle Christine, von Arni (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loerke, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensburg (DE)].
Numéro de publication: 2916047, Registre du commerce Berne, (36)
Galerie Moenius AG, in Muri bei Bern, CHE-379.851.270, c/o Michèle Christine Schneider, Dunantstrasse 84, 3074 Muri b. Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2016.
Weitere Adressen:
Bollstrasse 61, 3076 Worb.
Zweck:
Handel, Versteigerung, Vermittlung von Kunst- und Antiquitäten sowie deren Begutachtung und Restauration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Michèle Christine, von Arni (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loerke, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mönius, Thomas Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.