Adresse
c/o VISTA Treuhand & Revisions AG
Wankdorffeldstrasse 88
3014 Bern
Renseignements sur gäbig.com GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de gäbig.com GmbH
- gäbig.com GmbH de Bern est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 16.11.2006 et a 2 personnes à la direction.
- Le 20.09.2010, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-113.266.074.
- Cabres GmbH, eduRail GmbH, H.P. Gerber Pannendienst AG, Zweigniederlassung Bern ont la même adresse comme gäbig.com GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.11.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.036.708-1
IDE/TVA
CHE-113.266.074
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich und den Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour gäbig.com GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5818812, Registre du commerce Berne, (36)
gäbig.com GmbH, in Bern, CH-035.4.036.708-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 4, Publ. 5655666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernig, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deisen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5655666, Registre du commerce Berne, (36)
gäbig.com GmbH, in Bern, CH-035.4.036.708-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 5, Publ. 4259612).
Statutenänderung:
09.07.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich und den Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deisen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4259612, Registre du commerce Berne, (36)
gäbig.com GmbH, in Bern, CH-035.4.036.708-1, Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2006, S. 2, Publ. 3645478).
Domizil neu:
c/o VISTA Treuhand & Revisions AG, Wankdorffeldstrasse 88, 3014 Bern.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.