Adresse
c/o Hugo Mendel Stiftung
Billeterstrasse 10
8044 Zürich
Renseignements sur Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
- Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital avec son siège à Zürich est actif. Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 8 personnes.
- Le 06.07.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-114.535.727.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Robert Lucian Rom,
Bernhard Korolnik,
José Rhein,
Miguel gen. Michel Cohen,
Rafael Bollag
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Robert Lucian Rom,
Bernhard Korolnik,
José Rhein,
Miguel gen. Michel Cohen,
Rafael Bollag
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.1951
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.901.238-1
IDE/TVA
CHE-114.535.727
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Errichtung und Einrichtung eines jüdischen Alters-oder Pflegeheimes oder Spitals in der Stadt Zürich oder in deren Umgebung, usw.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 17.09.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gabriele und Mor Fekete-Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
- Fekete Gabriele und Mor - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005513377, Registre du commerce Zurich, (20)
Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital, in Zürich, CHE-114.535.727, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, S.0, Publ. 3053297).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630). [Eintrag auf Grund des geänderten Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 07.02.2022 sowie der Vereinbarung zwischen der Stadt Zürich und der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 19.05.2022.]
Numéro de publication: 3053297, Registre du commerce Zurich, (20)
Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital, in Zürich, CHE-114.535.727, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 19, Publ. 4654788).
Domizil neu:
c/o Hugo Mendel Stiftung, Billeterstrasse 10, 8044 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rom, Dr. Felix, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rom, Dr. Robert, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7)].
Numéro de publication: 4654788, Registre du commerce Zurich, (20)
Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital, in Zürich, CH-020.7.901.238-1, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 14.07.1997, S. 4961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rappaport, Dr. Josef, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, René, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Rafael, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cohen, Miguel genannt Michel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korolnik, Bernhard, von Stallikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhein, Josef, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vesel, Dr. Yvan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmann, Yael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.