Renseignements sur Frego Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Frego Immobilien AG
- Frego Immobilien AG est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Ottenbach.
- La direction de l’entreprise Frego Immobilien AG est composée de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 01.11.2016. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.386.949.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.10.1959
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ottenbach
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.909.489-1
IDE/TVA
CHE-101.386.949
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Refundus AG | Zürich | <2004 | 25.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Frego Ottenbach AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Frego Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3137095, Registre du commerce Zurich, (20)
Frego Immobilien AG, in Ottenbach, CHE-101.386.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Oliver, von Glarus Nord und Glarus, in Geltwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Allmen, Pascal, von Trub, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Monika, von Zürich und Thierachern, in Ottenbach, mit Einzelprokura [bisher: in Obfelden, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 1575123, Registre du commerce Zurich, (20)
Frego Immobilien AG, in Ottenbach, CHE-101.386.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6631070). Gemäss Erklärung vom 22.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refundus AG (CH-020.3.926.820-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holliger, Markus, von Boniswil, in Boniswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Felix, von Glarus und Glarus Nord, in Ottenbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Glarus und Mühlehorn, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6631070, Registre du commerce Zurich, (20)
Frego Ottenbach AG, in Ottenbach, CH-020.3.909.489-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 23, Publ. 5982390).
Statutenänderung:
27.03.2012.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.03.2012 Aktiven von CHF 3'690'074.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'107'978.97 auf die Frego AG, in Ottenbach (CH-CH-020.3.037.727-4).
Gegenleistung:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sowie Forderungsgutschrift von CHF 1'482'095.33.
Firma neu:
Frego Immobilien AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 400.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 250.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Refundus AG (CH-020.3.926.820-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Refundus AG].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.