Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Forum Alpinum
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.10.2005
Radiation du registre du commerce
20.10.2015
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zuoz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.7.000.713-2
IDE/TVA
CHE-112.574.952
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Das Forum Alpinum Zuoz bezweckt, über Ideelle Grenzen hinaus, die Förderung des politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dialogs. Dazu führt es Informationsveranstaltungen durch, die in allgemeinverständlicher Weise Zusammenhänge darstellen, dies in thematischen Podiumsdiskussionen, öffentlichen Gesprächen, Vortragsreihen und Einzelvorträgen, wie auch in Anlässen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen oder im Rahmen weiterer Aktivitäten, die diesem Zweck verpflichtet sind. Die Ergebnisse der Tätigkeit des Forum Alpinum Zuoz können in jedweder Form festgehalten und verbreitet werden. Das Forum Alpinum Zuoz verpflichtet sich dem Ansehen des Namens Zuoz und des Lyceum Alpinum.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FOPP Organisation & Treuhand AG | St. Moritz | 13.05.2008 | 19.10.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Forum Alpinum
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2435407, Registre du commerce Grisons, (350)
Forum Alpinum, in Zuoz, CHE-112.574.952, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 8, Publ. 5890510). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 20.08.2015 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 5890510, Registre du commerce Grisons, (350)
Forum Alpinum, in Zuoz, CH-350.7.000.713-2, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2010, S. 10, Publ. 5882476).
Aufsichtsbehörde neu:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden [Eintrag von Amtes wegen auf Grund Änderung der gesetzlichen Grundlage].
Numéro de publication: 5882476, Registre du commerce Grisons, (350)
Forum Alpinum, in Zuoz, CH-350.7.000.713-2, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 10, Publ. 4472194).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Andreas Hermann Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pollak, Christina Maria, österreichische Staatsangehörige, in Innsbruck (AT), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahl, Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Göppingen (DE), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Florian, von Solothurn, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Julian Andrin, von Niederried bei Kallnach, in Hüttwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].