Renseignements sur Fortura AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fortura AG
- Fortura AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de biens de consommation. Le siège social se trouve à Zunzgen.
- Fortura AG a 5 personnes à la direction.
- Le 30.08.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-102.014.396.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Roberto Papini,
Claire Wininger,
Stefano Antonio Papini,
Pietro Ottorino Papini
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandro Merico,
Roberto Papini,
Claire Wininger,
Stefano Antonio Papini,
Pietro Ottorino Papini
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.01.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zunzgen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.915.370-2
IDE/TVA
CHE-102.014.396
CHE-116.267.495 TVA
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Spielwaren und Geschenkartikeln aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fortura SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fortura AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118355, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Fortura AG, in Zunzgen, CHE-102.014.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005727318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papini-Aerni, Ursula, von Läufelfingen und Basel, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005727318, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Fortura AG, in Zunzgen, CHE-102.014.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005303129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth-Siegrist, Monika, von Basel und Neftenbach, in Tenniken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papini, Roberto, von Sissach, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merico, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005303129, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Fortura AG, in Zunzgen, CHE-102.014.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid-Fischer, Christian, von Sissach, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.