Renseignements sur Forte Marken GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Forte Marken GmbH
- Forte Marken GmbH a son siège social à Oberkirch LU et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 16.12.2002.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 30.08.2022.
- L’entreprise Forte Marken GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-109.867.431.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.2002
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Oberkirch
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.026.543-7
IDE/TVA
CHE-109.867.431
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Markenartikeln; Unternehmens-, Vertriebs- und Marketingberatung; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken; Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fokus-Marken GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Forte Marken GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005550300, Registre du commerce Lucerne, (100)
Forte Marken GmbH, in Oberkirch, CHE-109.867.431, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S.10, Publ. 5914636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Marcel, von Rüti GL, in Reitnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Beat, von Reitnau, in Oberkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5914636, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fokus-Marken GmbH, in Oberkirch, CH-100.4.026.543-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 10, Publ. 782944).
Statutenänderung:
16.11.2010.
Firma neu:
Forte Marken GmbH.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Markenartikeln;
Unternehmens-, Vertriebs- und Marketingberatung;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Beat, von Reitnau, in Oberkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schindler, Marcel, von Rüti GL, in Reitnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 782944, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fokus-Marken GmbH, in Oberkirch, Luzernstrasse 19a, 6208 Oberkirch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2002.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Markenartikeln;
Unternehmens-, Vertriebs- und Marketingberatung;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schindler, Marcel, von Rüti GL, in Reitnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Hochuli, Beat, von Reitnau, in Oberkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.