Renseignements sur Form Kenner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Form Kenner AG
- Form Kenner AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 24.10.2003 et a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 21.06.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Form Kenner AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-110.273.273.
- L'entreprise Form Kenner AG possède actuellement 3 marques ou applications enregistrées.
- Outre l’entreprise Form Kenner AG il sont inscrits 32 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: anderline gmbh, Asian Contemporary Fine Arts GmbH, Baumberger Beratung GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Kilian Gregor Katzensteiner,
Ulrich Linder,
Frank Michael Walter Katzensteiner
les plus récents personnes habilitée à signer
Kilian Gregor Katzensteiner,
Ulrich Linder,
Frank Michael Walter Katzensteiner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.10.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.027.140-2
IDE/TVA
CHE-110.273.273
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Entwicklung, die Verwaltung und die Vermittlung von Grundstücken, die Planung und die Ausführung von Bauten jeder Art auf eigene oder fremde Rechnung sowie die Beratung in Baufragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Lachen | 17.01.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aeberli Treuhand AG | Zürich | 14.09.2006 | 12.07.2010 | |
Tria Revisions AG | Cham | 05.09.2005 | 13.09.2006 | |
Turicum Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | <2004 | 04.09.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- RDD AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
24.08.2021 | actif | 01970/2021 | |
FORM KENNER | 24.08.2021 | actif | 01969/2021 |
Dernières notifications FOSC pour Form Kenner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006063152, Registre du commerce Zurich, (20)
Form Kenner AG, in Zürich, CHE-110.273.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katzensteiner, Frank, von Oberrieden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift];
Katzensteiner, Kilian, von Oberrieden, in Schlieren, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Ulrich, von Lauterbrunnen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006007130, Registre du commerce Zurich, (20)
Form Kenner AG, in Zürich, CHE-110.273.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Cornel, von Muolen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katzensteiner, Kilian, von Oberrieden, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005653621, Registre du commerce Zurich, (20)
Form Kenner AG, in Zürich, CHE-110.273.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226773). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.