Adresse
c/o Emile Egger & Cie SA
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier NE
Renseignements sur Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A.
- Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A. est active dans le secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Cressier NE.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.01.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-109.769.113.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Egger Appro SA, Egger Immo SA, EGGER Pumps Technology SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dominique François Glauser,
Gérard François Biétry,
Béatrice Odette Egger
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominique François Glauser,
Gérard François Biétry,
Béatrice Odette Egger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.1987
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Cressier (NE)
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.0.401.269-5
IDE/TVA
CHE-109.769.113
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La prévoyance en faveur du personnel de la fondatrice et des entreprises qui lui sont économiquement ou financièrement étroitement liées.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Neuchâtel | 15.01.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
reviXpert SA | Milvignes | 11.12.2017 | 14.01.2024 | |
Hagmann Treuhand AG | Bern | 31.08.2007 | 10.12.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A.
Numéro de publication: HR02-1005934670, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A., à Cressier (NE), CHE-109.769.113 (FOSC du 15.11.2023, p. 0/1005885833). "reviXpert SA" (CHE-291.004.228) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"MAZARS SA" (CHE-463.790.686), succursale à Neuchâtel.
Numéro de publication: HR02-1005885833, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A., à Cressier (NE), CHE-109.769.113 (FOSC du 21.09.2022, p. 0/1005566490). Antongiovanni Christian et Jenzer Roland ne sont plus membres du conseil de fondation;
leurs pouvoirs sont radiés. Biétry Gérard François, de Bonfol, à Mont-Vully, et Glauser Dominique, de Fraubrunnen, à Neuchâtel, sont membres du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005566490, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fonds de secours et de prévoyance de l'entreprise Emile Egger & Cie S.A., à Cressier (NE), CHE-109.769.113 (FOSC du 24.12.2021, p. 0/1005367694). Jenzer Roland est maintenant domicilié à Surpierre.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.