Renseignements sur Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse
- Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse est une Fondation basée à Bulle. Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse appartient au secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite» et est actuellement actif.
- La direction de l’organisation Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse est composée de 7 personnes.
- Le 04.03.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse est le suivant : CHE-112.358.874.
- Entreprises avec la même adresse: Doutors Réassurance SA, UCB-Pharma SA.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Fabrice Vericel,
Stéphane Crausaz,
François Joseph Gérald Vanier,
Christophe Martin Oberson,
Josette Christiane Jones
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabrice Vericel,
Stéphane Crausaz,
François Joseph Gérald Vanier,
Christophe Martin Oberson,
Josette Christiane Jones
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.05.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.533.314-8
IDE/TVA
CHE-112.358.874
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prévoyance professionnelle en faveur du personnel de la fondatrice (et des entreprises qui lui sont liées économiquement ou financièrement) dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'exécution; elle doit le prémunir, ainsi que ses proches et survivants, contre les conséquences économiques de l'âge, du décès et de l'invalidité.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 07.12.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Fribourg | 20.05.2005 | 06.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse
Numéro de publication: HR02-1005976270, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse, à Bulle, CHE-112.358.874 (FOSC du 15.03.2021, p. 0/1005123723).
Personne radiée:
Tièche Nicolas, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, signent avec Jones Josette, Jaquenoud Nicole ou Oberson Christophe.
Nouvelle personne inscrite:
Vericel Fabrice, de Givisiez, à Corminboeuf, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, signent avec Jones Josette, Jaquenoud Nicole ou Oberson Christophe.
Numéro de publication: HR02-1005123723, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse, à Bulle, CHE-112.358.874 (FOSC du 29.05.2019, p. 0/1004640708).
Personnes radiées:
Cavicchia Ana Carolina, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Hug Nicolas, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Crausaz Stéphane, de Prez, à Villars-sur-Glâne, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, signent avec Jones Josette, Jaquenoud Nicole ou Oberson Christophe;
Tièche Nicolas, de Château-d'Oex, à Pont-en-Ogoz, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, signent avec Jones Josette, Jaquenoud Nicole ou Oberson Christophe.
Numéro de publication: HR02-1004640708, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de UCB Farchim SA et des sociétés du groupe UCB affiliées en Suisse, à Bulle, CHE-112.358.874 (FOSC du 08.07.2016, p. 0/2941855).
Personne radiée:
Aubry Jean-François, membre du conseil de fondation, signature collective à deux pas avec Hug Nicolas, Vanier François Joseph Gérald et Cavicchia Ana Carolina.
Personne inscrite modifiée:
Vanier François Joseph Gérald, membre du conseil de fondation, signature collective à deux avec Oberson Christophe Martin, Jaquenoud Nicole et Jones Josette Christiane, maintenant originaire de Gibloux (fusion de communes), maintenant domicilié à Gibloux (fusion de communes), désormais membre du conseil de fondation président, signature collective à deux avec Oberson Christophe Martin, Jaquenoud Nicole et Jones Josette Christiane.
Nouvelle personne inscrite:
Oberson Christophe Martin, de Sâles, à Bulle, membre du conseil de fondation, signature collective à deux avec Hug Nicolas, Vanier François Joseph Gérald et Cavicchia Ana Carolina.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.