Renseignements sur Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A.
- Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A. avec son siège à Cressier NE est actif. Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A. est active dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction se compose de 5 personnes. L'organisation a été fondée le 05.07.1958.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.06.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce NE est le suivant: CHE-109.769.107.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Delphine Bapst,
Christophe Philippe Habegger,
Michaël Piano,
Francesco Delle Donne
les plus récents personnes habilitée à signer
Delphine Bapst,
Christophe Philippe Habegger,
Michaël Piano,
Francesco Delle Donne
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.07.1958
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Cressier (NE)
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.0.401.246-5
IDE/TVA
CHE-109.769.107
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Allouer les prestations légales et réglementaires de prévoyance notamment en exécution des obligations de la fondatrice en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, par les moyens appropriés.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Neuchâtel | 15.01.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
reviXpert SA | Milvignes | 11.12.2017 | 14.01.2024 | |
Hagmann Treuhand AG | Bern | 31.08.2007 | 10.12.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A.
Numéro de publication: HR02-1006059123, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A., à Cressier (NE), CHE-109.769.107 (FOSC du 28.02.2024, p. 0/1005973201). Piano Michaël est maintenant domicilié à Lignières.
Numéro de publication: HR02-1005973201, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A., à Cressier (NE), CHE-109.769.107 (FOSC du 15.01.2024, p. 0/1005934669). Rüfenacht Pierre André n'est plus membre du conseil de fondation;
ses pouvoirs sont radiés. Bapst Delphine, de St. Ursen, à Neuchâtel, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005934669, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger & Cie S.A., à Cressier (NE), CHE-109.769.107 (FOSC du 19.09.2023, p. 0/1005841287). "reviXpert SA" (CHE-291.004.228) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"MAZARS SA" (CHE-463.790.686), succursale à Neuchâtel.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.