Adresse
Strada della Castellanza 98
6968 Sonvico
Renseignements sur Fondazione Opera Charitas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondazione Opera Charitas
- Fondazione Opera Charitas a son siège social à Sonvico et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- Fondazione Opera Charitas a été fondée le 05.02.1930.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.12.2021.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce TI avec l’IDI CHE-106.209.970.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Angelo Jelmini jun.,
Dr. Prof. Mauro Claudio Mini,
Michele Malfanti,
Tommaso Max Ercole Gianella,
Dr. Franco Pacifico Alfredo Tanzi
les plus récents personnes habilitée à signer
Angelo Jelmini jun.,
Dr. Prof. Mauro Claudio Mini,
Michele Malfanti,
Tommaso Max Ercole Gianella,
Dr. Franco Pacifico Alfredo Tanzi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.1930
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lugano
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.7.009.776-1
IDE/TVA
CHE-106.209.970
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine)
La gestione di una casa per anziani con soggiorni duraturi e temporanei, completati da un reparto protetto per malati portatori di demenza, così come tutti i servizi ad essa correlati, in particolare un servizio medico e di fisioterapia ambulatoriale, destinati in particolare agli anziani e ai pazienti appartenenti per attinenza e/o residenza alla Città di Lugano, con particolare attenzione ai quartieri di Sonvico, di Villa Luganese e di Cadro. La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF CERTIFICA SA | Lugano | 22.01.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ami Revi Sagl in liquidazione | Lugano | 23.04.2014 | 21.01.2021 | |
Amifiduciaria SA | Lugano | 31.01.2006 | 22.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondazione Opera Charitas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005358031, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Opera Charitas, in Lugano, CHE-106.209.970, fondazione (Nr. FUSC 207 del 25.10.2021, Pubbl. 1005319439).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Piattini, Aurelio, da Lugano, in Sonvico (Lugano), membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Jelmini, Angelo, da Tenero-Contra, in Pregassona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due;
Gianella, Tommaso, da Acquarossa, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due;
Malfanti, Michele, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due;
Mini, Mauro, da Capriasca, in Massagno, membro, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1005319439, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Opera Charitas, in Lugano, CHE-106.209.970, fondazione (Nr. FUSC 166 del 27.08.2021, Pubbl. 1005279368).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Castelli, Arch. Danillo, da Lugano, in Sonvico (Lugano), membro, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1005279368, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Opera Charitas, in Lugano, CHE-106.209.970, fondazione (Nr. FUSC 163 del 24.08.2021, Pubbl. 1005276729).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Toscanelli, Oscar, da Lugano, in Sonvico (Lugano), membro, con firma collettiva a due.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.