Adresse
c/o Eric Loup
Place du Motty 25
1024 Ecublens VD
Renseignements sur Fondation Marina Cuennet-Mauvernay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Marina Cuennet-Mauvernay
- Fondation Marina Cuennet-Mauvernay avec son siège à Ecublens VD est actif. Fondation Marina Cuennet-Mauvernay est active dans le domaine «Autres activités sociales».
- La direction de l’organisation Fondation Marina Cuennet-Mauvernay est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 31.07.2017.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 07.07.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-330.639.237.
- Exactement à cette adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: CITIM SA, Cleap SA, Optimis Sàrl.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Nicole Piguet-Weishaupt,
Michel Vincent,
Eric Loup,
Pascal André Favre
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicole Piguet-Weishaupt,
Michel Vincent,
Eric Loup,
Pascal André Favre
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.2017
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Ecublens (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.175.385-0
IDE/TVA
CHE-330.639.237
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Elle a pour but de venir en aide et de soutenir les proches aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs incluant des troubles de la mémoire liés à une maladie neurodégénérative (toutes formes de démence). Cette aide peut être apportée soit directement, soit indirectement, par le soutien à des institutions poursuivant des buts identiques ou analogues. La Fondation pourra également financier toutes études et/ou tous travaux scientifiques, juridique et/ou technologiques dans ce cadre.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidesma Audit Sàrl | Genève | 10.05.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 04.08.2017 | 09.05.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Marina Cuennet-Mauvernay
Numéro de publication: HR02-1005790364, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Marina Cuennet-Mauvernay, à Pailly, CHE-330.639.237 (FOSC du 30.03.2023, p. 0/1005713516). Acte de fondation modifié le 20.03.2023. Siège transféré à Ecublens (VD).
Nouvelle adresse:
Place du Motty 25, c/o Eric Loup, 1024 Ecublens VD.
Numéro de publication: HR02-1005713516, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Marina Cuennet-Mauvernay, à Pailly, CHE-330.639.237 (FOSC du 10.05.2021, p. 0/1005175925). Cuennet-Mauvernay Marina n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Loup Eric est nommé président. Piguet-Weishaupt Nicole, qui n'est plus trésorière, est nommée secrétaire. Vincent Michel, maintenant de et à Blonay - Saint-Légier, qui n'est plus secrétaire, est nommé trésorier.
Numéro de publication: HR02-1005175925, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Marina Cuennet-Mauvernay, à Pailly, CHE-330.639.237 (FOSC du 27.11.2019, p. 0/1004769406). Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fidesma Audit Sàrl (CHE-285.703.335), à Genève.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.