Renseignements sur Fondation Malley-Prairie
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Malley-Prairie
- Fondation Malley-Prairie est une Fondation basée à Lausanne. Fondation Malley-Prairie appartient au secteur «Autres activités sociales» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 15 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 02.02.2024.
- L'IDI d'organisation est CHE-105.896.563.
Direction (15)
les plus récents membres du conseil de fondation
Valérie Canepa Del Canto,
Corinne Druey,
Valérie Denisart,
Serge Clément,
Thierry Matter
les plus récents personnes habilitée à signer
Patrick Métral,
Philippe Bigler,
Valérie Denisart,
Serge Clément,
Ana Lattion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.1985
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.149.402-1
IDE/TVA
CHE-105.896.563
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Intervenir en faveur des victimes de violence conjugale et familiale; agir, par les moyens appropriés d'analyse, d'information, de prévention, d'éducation et d'aide personnelle ou collective, sur les causes et les conséquences de cette violence.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Berney Associés Audit SA, succursale de Lausanne | Lausanne | 06.01.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Belle-Source Sàrl | Lausanne | 16.08.2010 | 05.01.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Foyer Malley-Prairie
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Malley-Prairie
Numéro de publication: HR02-1005951665, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Malley-Prairie, à Lausanne, CHE-105.896.563 (FOSC du 19.12.2022, p. 0/1005632312). Guinchard Hayward Fabienne n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Canepa Del Canto Valérie, de Flühli, à Lausanne, est membre du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1005632312, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Malley-Prairie, à Lausanne, CHE-105.896.563 (FOSC du 22.03.2022, p. 0/1005432982). Pippia Giovanni, inscrit sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation. La signature de Anglada Christian et Gigandet Michèle est radiée. Druey Corinne, de Faoug, à Tolochenaz, sans signature, et Métral Patrick, de Yens, à Delley-Portalban, sans signature, sont membres du conseil de fondation. Signature collective à deux est conférée à Bigler Philippe, de Vechigen, à Chexbres, directeur.
Numéro de publication: HR02-1005432982, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Malley-Prairie, à Lausanne, CHE-105.896.563 (FOSC du 08.09.2021, p. 0/1005287198). Seiler Jean-Claude, sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.