Renseignements sur Fondation La Maison de la Rivière
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation La Maison de la Rivière
- Fondation La Maison de la Rivière a son siège social à Tolochenaz et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée le 08.01.2008.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.01.2024.
- Fondation La Maison de la Rivière est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-114.013.222.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil de fondation
Oscar Michel Cherbuin,
Guy Charles Monney,
Claire Baribaud,
Daniel Béguin,
Daniel Chollet
les plus récents personnes habilitée à signer
Oscar Michel Cherbuin,
Guy Charles Monney,
Claire Baribaud,
Daniel Béguin,
Daniel Chollet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.01.2008
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Tolochenaz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.053.037-7
IDE/TVA
CHE-114.013.222
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Permettre l'étude, la recherche, la protection, la conservation et la valorisation des écosystèmes aquatiques et des espèces indigènes qui les sont inféodées, en respectant les principes du développement durable.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Platel Conseil & Audit SA | Lausanne | 29.06.2022 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fibexa SA société fiduciaire | Lausanne | 17.10.2019 | 28.06.2022 | |
MOORE STEPHENS REFIDAR SA | Lausanne | 26.07.2012 | 16.10.2019 | |
MOORE STEPHENS FIBEXA REFIDAR SA en liquidation | Lausanne | 06.07.2011 | 25.07.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation La Maison de la Rivière
Numéro de publication: HR02-1005934582, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation La Maison de la Rivière, à Tolochenaz, CHE-114.013.222 (FOSC du 29.06.2022, p. 0/1005507903). Trabichet Catherine, Di Stadio Pierre Alain et Vecsernyés Zsolt ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Baribaud Claire, de Vernier, à Lausanne, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Béguin Daniel, Béguin Daniel, de Blonay - Saint-Légier, à Grandson, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Baribaud Claire, Chollet Daniel, de Maracon, à Prangins, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Zbinden Roger, et Zbinden Roger, de Guggisberg, à Gland, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Chollet Daniel, sont membres du conseil de fondation. Monney Guy Charles, qui est nommé président, continue à signer collectivement à deux, toutefois pas avec Cherbuin Oscar. Cherbuin Oscar, qui est nommé vice-président, continue à signer collectivement à deux, toutefois pas avec Monney Guy Charles.
Numéro de publication: HR02-1005507903, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation La Maison de la Rivière, à Tolochenaz, CHE-114.013.222 (FOSC du 08.02.2022, p. 0/1005400432). Fibexa SA société fiduciaire (CHE-105.961.597) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Platel Conseil & Audit SA (CHE-115.217.069), à Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1005400432, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation La Maison de la Rivière, à Tolochenaz, CHE-114.013.222 (FOSC du 17.10.2019, p. 0/1004740001). Signature collective à deux, avec un membre du conseil, toutefois pas avec Rubin Jean-François, est conférée à Robert-Charrue Damien, de Le Locle, à Meyrin, directeur adjoint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.