Adresse
c/o Fribourg Holding SA
Rue Saint-Pierre 10
1700 Fribourg
Renseignements sur Fondation Jean et Bluette Nordmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Jean et Bluette Nordmann
- Fondation Jean et Bluette Nordmann a son siège social à Fribourg et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Fondation Jean et Bluette Nordmann qui a été fondée le 06.07.1990, se compose de 7 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.07.2022.
- L'IDI d'organisation est CHE-110.294.080.
- Il y a 11 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ALP Brokers SA, BlanccBlanc Coaching - Pilates, titulaire BEGIC, Cabinet d'Ostéopathie St-Pierre Sàrl.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Lea Furman Ora,
Christina Elisabeth Späti,
Emmanuel Nordmann,
Dr. Claude Nordmann,
Dr. Alain Bruno Lévy
les plus récents personnes habilitée à signer
Lea Furman Ora,
Christina Elisabeth Späti,
Emmanuel Nordmann,
Dr. Claude Nordmann,
Dr. Alain Bruno Lévy
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.170.328-6
IDE/TVA
CHE-110.294.080
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
En vue de perpétuer la mémoire et l'oeuvre de Monsieur Jean Nordmann et de Madame Bluette Nordmann, apporter son concours à la connaissance et à l'étude du judaïsme et du christianisme comme religion et culture, de façon à contribuer au renforcement du dialogue judéo-chrétien (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision S.A., succursale de Gibloux | Gibloux | 07.07.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
NBA Audit S.A. | Villars-sur-Glâne | 19.04.2010 | 06.07.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Jean Nordmann
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Jean et Bluette Nordmann
Numéro de publication: HR02-1005515145, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation Jean et Bluette Nordmann, à Fribourg, CHE-110.294.080 (FOSC du 01.04.2022, p. 0/1005440817).
Personne radiée:
NBA Audit S.A. (CH-217-1000264-8), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Anagest Révision S.A., succursale de Gibloux (CHE-244.896.774), à Gibloux, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005440817, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation Jean et Bluette Nordmann, à Fribourg, CHE-110.294.080 (FOSC du 27.02.2020, p. 0/1004840165).
Personne radiée:
Fassberg Celia Esther, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Furman Ora Lea, d'Israël, à Jérusalem (IL), membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004840165, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation Jean et Bluette Nordmann, à Fribourg, CHE-110.294.080 (FOSC du 05.02.2019, p. 0/1004558711).
Nouvelle adresse:
Rue Saint-Pierre 10, c/o Nordmann Fribourg Holding SA, 1700 Fribourg.
Personnes radiées:
Besson Samantha, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Schneier-Nordmann Elisabeth, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Nordmann Emmanuel, de Seuzach, à Corbières, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Späti Christina Elisabeth, de Wynigen, à Zürich, membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.