Adresse
c/o F. Logoz
Avenue des Mousquines 20
1005 Lausanne
Renseignements sur Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia
- Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia avec son siège à Lausanne est actif. Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia qui a été fondée le 24.06.1993, se compose de 5 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 15.11.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-110.394.994.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
François Logoz,
Arnaud de Charrière de Sévery,
Jean-Denis Briod,
Philippe Gitz
les plus récents personnes habilitée à signer
François Logoz,
Arnaud de Charrière de Sévery,
Jean-Denis Briod,
Philippe Gitz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.1993
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.175.202-7
IDE/TVA
CHE-110.394.994
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
mettre à disposition d'étudiants, d'Helvétiens en particulier, des chambres à des prix abordables.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia
Numéro de publication: HR02-1005604864, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia, à Lausanne, CHE-110.394.994 (FOSC du 30.10.2018, p. 0/1004487044). Golay Christian et Gex Nicolas ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Logoz François est nommé vice-président. de Charrière de Sévery Arnaud, de Cossonay, à Lausanne, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.
Numéro de publication: HR02-1004487044, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia, à Lausanne, CHE-110.394.994 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Junod Raymond et Stern Werner ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée.
Nouveaux membres du conseil de fondation:
Briod Jean-Denis, de Lucens, à Pully, président, avec signature collective à deux, et Gitz Philippe, de St. Niklaus, à Ecublens (VD), avec signature collective à deux, toutefois avec le président ou le secrétaire.
Numéro de publication: 4532386, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation immobilière de la Société d'étudiants Helvétia, à Lausanne, CH-550-0175202-7 (FOSC du 05.09.2006, p. 14/3535810). Selon décision de l'autorité de surveillance du 4 juin 2008, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision, conformément à l'article 83a, al.4 CC.
Nouveau membre du conseil avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire-caissier:
Gex Nicolas, de Daillens, à Pully. Trotti Yvan et Weniger Olivier ne sont plus organes de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.