Adresse
c/o Dominique H. Jenni
Avenue Cécil 4
1007 Lausanne
Renseignements sur Fondation Henri de Groot
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Henri de Groot
- Fondation Henri de Groot de Lausanne est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- La direction de l’organisation Fondation Henri de Groot qui a été fondée le 03.06.1961, se compose de 9 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 02.04.2024.
- Fondation Henri de Groot est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-110.397.538.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christian Messiaux,
Mehdi Aouda,
Joëlle Teuber,
Jean-Pierre Gaudard,
Alex Dépraz
les plus récents personnes habilitée à signer
Christian Messiaux,
Joëlle Teuber,
Jean-Pierre Gaudard,
Alex Dépraz,
Gérald Progin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.06.1961
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.022.646-3
IDE/TVA
CHE-110.397.538
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Venir en aide aux personnes handicapées ou inadaptées, et prioritairement aux pupilles du Tuteur général pour le canton de Vaud, lorsque ni l'assistance publique ni les services publics ne sont à même de le faire.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BFF & Associés SA | Lausanne | 03.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation de Groot Henri
- Fondation de Groot
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Henri de Groot
Numéro de publication: HR02-1005998644, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Henri de Groot, à Lausanne, CHE-110.397.538 (FOSC du 04.12.2023, p. 0/1005900411). Dépraz Alex est maintenant à Lutry.
Numéro de publication: HR02-1005900411, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Henri de Groot, à Lausanne, CHE-110.397.538 (FOSC du 30.11.2021, p. 0/1005345886). Perreaud Philippe n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Messiaux Christian, de Bière, à Echandens, est membre trésorier du conseil de fondation avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: HR02-1005345886, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Henri de Groot, à Lausanne, CHE-110.397.538 (FOSC du 15.01.2021, p. 0/1005075429). Barbi Davide, inscrit sans signature, n'est plus membre du conseil de fondation. Aouda Mehdi, de France, à Archamps (France), est membre du conseil de fondation, sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.