Renseignements sur Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL
- Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL à Lausanne est une Fondation du domaine «Ecoles de niveau tertiaire». Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL est actif.
- L’organisation a été fondée le 15.11.1986.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.11.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL est inscrite sous l’IDI CHE-110.238.957.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil de fondation
Anne-Catherine Lyon,
Vincent Grandjean,
Daniel Oesch,
Dr. Jacques-André Schneider,
Elisabeth Ruey-Ray
les plus récents personnes habilitée à signer
Anne-Catherine Lyon,
Christophe Gay-Balmaz,
Vincent Grandjean,
Marc Magnin,
Alexander Romano Pelizzari
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.1986
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.174.120-7
IDE/TVA
CHE-110.238.957
Secteur
Ecoles de niveau tertiaire
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour buts l'exploitation de la Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL pour les activités inhérentes aux hautes écoles (niveaut tertiaire A) dans les domaines du travail social et de la santé, voire d'autres domaines ou d'autres niveaux de formation; ainsi que d'assurer la pérennité et l'évolution de la Haute école. Dans le cadre des bases légales et conventions qui lui sont applicables, la Fondation peut notamment: effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ses buts, louer, construire, acquérir, transformer et vendre des immeubles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | 14.03.2017 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Platel Conseil & Audit SA | Lausanne | 11.02.2011 | 13.03.2017 | |
Fidinter SA | Lausanne | 23.08.2007 | 10.02.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FONDATION ECOLE D'ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL
Numéro de publication: HR02-1005878905, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL, à Lausanne, CHE-110.238.957 (FOSC du 13.03.2023, p. 0/1005699092). Baume-Schneider Elisabeth n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. La signature de Loubrie Jacqueline est radiée. Lyon Anne-Catherine, de La Praz, à Belmont-sur-Lausanne, est membre présidente du conseil de fondation avec signature collective à deux. Signature collective à deux, avec le/la président(e), le/la vice-président(e) ou le/la trésorier(ère), est conférée à Gay-Balmaz Christophe, de Salvan, à Lausanne, membre de la direction.
Numéro de publication: HR02-1005699092, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL, à Lausanne, CHE-110.238.957 (FOSC du 01.12.2022, p. 0/1005617581). Grandjean Vincent est nommé vice-président et engage désormais la fondation par sa signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005617581, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL, à Lausanne, CHE-110.238.957 (FOSC du 28.09.2022, p. 0/1005571090). Decrauzat Bernard, Aubert Josiane, dont la signature est radiée, Bacq Annese Nathalie, Ballis Julien, Bertholet Marion, de Siebenthal Véronique, Ghelfi Fabrice, Grob Annina, Guinchard Hayward Fabienne, Hegedüs-Connor Jacylyn, Kühr Judith, Leuba dit Galland Marie, Maia Pereira Isac, Mayor Stephan, Meyer Sylvie, Nussbaumer Léa, Papaevanghelou Romain, Payot David, Pazmandy Gabriel, Piguet Léo, Racciatti Antonio, Rohn Yoann, Scheidegger Yves, Schmutz Frédéric, Schnegg Olivier, Villat Jean-Marie et Zuntini Luca, inscrits sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Magnin Marc, qui n'est plus membre du conseil de fondation, reste membre de la direction. Baume-Schneider Elisabeth, de et à Les Breuleux, présidente, avec signature collective à deux, Grandjean Vincent, de Val-de-Travers, à Lausanne, sans signature, Oesch Daniel, de St. Gallen, à Carouge (GE), sans signature, Ruey-Ray Elisabeth, de Gland, à Nyon, sans signature, Schmidlin Irène, de Basel, à Renens (VD), sans signature, et Schneider Jacques André, de Brügg, à Troinex, sans signature, sont membres du conseil de fondation.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.