Adresse
c/o Association du Transport Aérien International (IATA)
Route de l'Aéroport 33
1215 Genève 15 Aéroport
Renseignements sur Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses
- Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses est une Fondation basée à Genève 15 Aéroport. Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses appartient au secteur «Exploitation d'un société des caisses de retraite» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 6 personnes. L'organisation a été fondée le 27.06.2011.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.11.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses est le suivant : CHE-351.823.261.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Sébastien Touraine,
Mark Steele,
Christian William Piaget,
Florence Berguin
les plus récents personnes habilitée à signer
Sébastien Touraine,
Mark Steele,
Sandra Jenni Franzosi,
Christian William Piaget,
Florence Berguin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.06.2011
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Le Grand-Saconnex
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.1.796.011-7
IDE/TVA
CHE-351.823.261
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prémunir le personnel de l'Association du Transport Aérien International IATA soumis à la prévoyance obligatoire selon la LPP ainsi que leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès par l'octroi de prestations fixées par voie réglementaire (cf. acte de fondation pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 13.11.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 05.11.2013 | 12.11.2023 | |
Deloitte SA | Genève | 30.06.2011 | 04.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses
Numéro de publication: HR02-1005883688, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses, à Le Grand-Saconnex, CHE-351.823.261 (FOSC du 28.03.2022, p. 0/1005437170). Jenni Franzosi Sandra est maintenant domiciliée à Yvonand. Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève.
Numéro de publication: HR02-1005437170, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses, à Le Grand-Saconnex, CHE-351.823.261 (FOSC du 05.11.2021, p. 0/1005328261). Touraine Sébastien, de Nendaz, à Crozet, FRA, est membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005328261, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation de prévoyance IATA en faveur des employés suisses, à Le Grand-Saconnex, CHE-351.823.261 (FOSC du 22.09.2021, p. 0/1005296917). Pearce Brian n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Steele Mark, de Grande-Bretagne, à Founex, est membre et président du conseil avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.