Adresse
c/o Mathier Jean-François
Rue du Pavé 8
1580 Avenches
Renseignements sur Fondation de la Cité d'Avenches
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation de la Cité d'Avenches
- Fondation de la Cité d'Avenches avec son siège à Avenches est une Fondation du domaine «Exploitation des bibliothèques et musées». Fondation de la Cité d'Avenches est actif.
- Il y a 8 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.02.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-112.209.151.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Jean-François Mathier,
Jean-Blaise Gardiol,
Sandy Ville,
Fernand Corminboeuf,
Pascal Buache
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean-François Mathier,
Fernand Corminboeuf,
Pascal Buache,
Véronique Ritter,
Christine Lauener Piccin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.1985
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Avenches
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.169.852-2
IDE/TVA
CHE-112.209.151
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Préserver le caractère et l'architecture du centre ancien d'Avenches et de ses abords.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Heller S.A. | Nyon | 14.02.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | 30.08.2017 | 13.02.2024 | |
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | 25.05.2007 | 29.08.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation de la Cité d'Avenches
Numéro de publication: HR02-1005961366, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de la Cité d'Avenches, à Avenches, CHE-112.209.151 (FOSC du 21.08.2023, p. 0/1005820411). BDO SA (CHE-347.141.454) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Heller S.A. (CHE-106.857.212), à Nyon.
Numéro de publication: HR02-1005820411, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de la Cité d'Avenches, à Avenches, CHE-112.209.151 (FOSC du 31.03.2020, p. 0/1004863213). Gonzalez Rosario, dont la signature est radiée, de Raemy Daniel et de Techtermann Denis, inscrits sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Mathier Jean-François est nommé secrétaire. Gardiol Jean-Blaise, de Vully-les-Lacs, à Moudon, est membre du conseil de fondation, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1004863213, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de la Cité d'Avenches, à Avenches, CHE-112.209.151 (FOSC du 30.08.2017, p. 0/3723647). Bavaud Elisabeth n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouveau membre du conseil de fondation sans signature:
Ville Sandy, de Belgique, à Estavayer.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.