Renseignements sur Fondation "Aux Cinq Colosses"
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation "Aux Cinq Colosses"
- Fondation "Aux Cinq Colosses" est active dans le secteur «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Anières.
- La direction se compose de 8 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.05.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce GE avec l’IDI CHE-106.246.824.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Florian Gross,
Pascal Rodolphe Wassmer,
Yola Biedermann Panaghiota,
Béatrice Grandjean-Kyburz,
Olivier Dechevrens
les plus récents personnes habilitée à signer
Florian Gross,
Christophe Peccoud,
Olivier Dechevrens,
Emmanuelle Gentizon Salgues
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.1988
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Anières
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.101.988-8
IDE/TVA
CHE-106.246.824
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestion d'un ou plusieurs foyers de jour pour personnes âgées; gestion d'appartements destinés aux personnes âgées.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA | Genève | 10.07.2020 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidesma Audit Sàrl | Genève | 05.06.2015 | 09.07.2020 | |
AUREFI SOCIETE FIDUCIAIRE SA | Genève | 28.04.2010 | 04.06.2015 | |
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA | Genève | 14.03.2008 | 27.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation 'Aux Cinq Colosses'
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation "Aux Cinq Colosses"
Numéro de publication: HR02-1006029601, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation "Aux Cinq Colosses", à Anières, CHE-106.246.824 (FOSC du 23.05.2022, p. 0/1005480365). Servettaz Roger n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Gross Florian jusqu'ici membre vice-président est désormais membre président.
Numéro de publication: HR02-1005480365, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation "Aux Cinq Colosses", à Anières, CHE-106.246.824 (FOSC du 10.07.2020, p. 0/1004934781). Biedermann Panaghiota Yola est maintenant domiciliée à Jussy et Grandjean-Kyburz Béatrice à Corsier GE. Gentizon Salgues Emmanuelle est maintenant originaire de Vully-les-Lacs et domiciliée à Thonon-les-Bains, FRA. Peccoud Christophe, nommé directeur adjoint, continue à signer collectivement à deux. Wassmer Pascal, de Corsier GE, à Anières, est membre du conseil, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1004934781, Registre du commerce Genève, (660)
Fondation "Aux Cinq Colosses", à Anières, CHE-106.246.824 (FOSC du 01.05.2017, p. 0/3496105). Chrétien Danielle n'est plus membre du conseil (décédée);
ses pouvoirs sont radiés. Fidesma Audit Sàrl (CHE-285.703.335) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PKF Fiduciaire SA (CHE-103.327.449), à Genève.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.