Adresse
c/o Bourgeoisie de Sion, Hôtel-de-Ville
Rue du Grand-Pont
1950 Sion
Renseignements sur Fondation Ambassadeur Marcel Luy
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Ambassadeur Marcel Luy
- Fondation Ambassadeur Marcel Luy est une Fondation basée à Sion. Fondation Ambassadeur Marcel Luy appartient au secteur «Autres activités sociales» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'organisation a été fondée le 03.09.1998.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.06.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'organisation est CHE-112.401.346.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Victor Fournier,
Christophe Maret,
Antoine du Fay de Lavallaz
les plus récents personnes habilitée à signer
Victor Fournier,
Christophe Maret,
Antoine du Fay de Lavallaz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.09.1998
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.7.004.417-3
IDE/TVA
CHE-112.401.346
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Venir en aide à des personnes de Sion et de Bagnes, âgées, malades et en difficultés financières
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | 23.10.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Botschafter Luy Dr Marcel
- Fondation Ambassadeur Luy Marcel
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Ambassadeur Marcel Luy
Numéro de publication: HR02-1005774561, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Ambassadeur Marcel Luy, à Sion, CHE-112.401.346, fondation (No. FOSC 180 du 16.09.2021, Publ. 1005293006).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tornare, Yann, de Marsens, à Fully, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Victor , de Martigny, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005293006, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Ambassadeur Marcel Luy, à Sion, CHE-112.401.346, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210637).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rossier, Eloi, de Bagnes, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Maret, Christophe, de Conthey, à Val de Bagnes, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 4210637, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation Ambassadeur Marcel Luy, à Sion, CHE-112.401.346, fondation (No. FOSC 81 du 29.04.2015, Publ. 2125365).
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.