Adresse
c/o Alexander Wyss
Rosenbergweg 10
6300 Zug
Renseignements sur FMIC Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FMIC Holding AG
- FMIC Holding AG a son siège social à Zug, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- FMIC Holding AG a été fondée le 20.09.2012.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 05.10.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZG est le suivant: CHE-472.295.411.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.09.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.037.205-8
IDE/TVA
CHE-472.295.411
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Lugano | 05.10.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arifida SA | Chiasso | 21.12.2017 | 04.10.2023 | |
STUDIO GIUSEPPE FERRARI SA - Revisioni e consulenze aziendali | Lugano | 02.04.2014 | 20.12.2017 | |
Prisma Treuhand und Revisions AG | Zug | 25.09.2012 | 01.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FMIC Holding SA
- FMIC Holding Ltd
- Farma Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FMIC Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005853237, Registre du commerce Zoug, (170)
FMIC Holding AG, in Zug, CHE-472.295.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arifida SA (CHE-101.290.611), in Chiasso, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-475.755.395), in Lugano, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005710798, Registre du commerce Zoug, (170)
FMIC Holding AG, in Zug, CHE-472.295.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947987).
Statutenänderung:
15.03.2023.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spigel, Yaron, israelischer Staatsangehöriger, in Chiasso, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tel-Aviv (IL)].
Numéro de publication: 3947987, Registre du commerce Zoug, (170)
FMIC Holding AG, in Zug, CHE-472.295.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1431281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yu, Wenge, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zheng, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
STUDIO GIUSEPPE FERRARI SA - Revisioni e consulenze aziendali, in Lugano, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arifida SA (CHE-101.290.611), in Chiasso, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.